SOFIA SQUARE TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lopez de Hoyos, 66
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOFIA SQUARE TECHNOLOGIES SL
CIF B87572988
Capital Social 103700.9 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 24/05/2016
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOFIA SQUARE TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOFIA SQUARE TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Valdes Florez De Quiñones Iñigo | Consejero | 14/06/2017 | 27/02/2019 |
CUBE VENTURES INVESTMENTS SL | Consejero | 18/10/2016 | 27/02/2019 |
Dancausa Vicent Andres Maria | Liquidador | 27/02/2019 | 27/02/2019 |
Dancausa Vicent Andres Maria | Presidente | 16/06/2016 | 27/02/2019 |
Dancausa Vicent Andres Maria | Consejero | 16/06/2016 | 27/02/2019 |
Dancausa Vicent Andres Maria | Consejero Delegado | 10/10/2016 | 27/02/2019 |
Dancausa Vicent Miguel-gedeon | Representante | 16/06/2016 | 27/02/2019 |
GISIGUT PARTNERS SL | Consejero | 18/10/2016 | 27/02/2019 |
MAGIS PARTNERS SL | Secretario | 16/06/2016 | 27/02/2019 |
MAGIS PARTNERS SL | Consejero | 16/06/2016 | 27/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOFIA SQUARE TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34865 , F 38, S 8, H M 627063, I/A 8 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34865 , F 38, S 8, H M 627063, I/A 8 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34865 , F 38, S 8, H M 627063, I/A 8 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34865 , F 38, S 8, H M 627063, I/A 8 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34865 , F 37, S 8, H M 627063, I/A 7 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34865 , F 37, S 8, H M 627063, I/A 7 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Capital Anterior: | 88.106,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.594,90 | Euros |
Capital Actual: | 103.700,90 | Euros |
Porcentaje: | 17,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34865 , F 36, S 8, H M 627063, I/A 6 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34865 , F 36, S 8, H M 627063, I/A 6 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Capital Anterior: | 86.228,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.878,00 | Euros |
Capital Actual: | 88.106,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,18 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34865 , F 35, S 8, H M 627063, I/A 5 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-28
Capital Anterior: | 82.819,60 | Euros |
Aumento de capital: | 3.408,40 | Euros |
Capital Actual: | 86.228,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34865 , F 35, S 8, H M 627063, I/A 5 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-28