SODISAL SERVICES ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA FRANCISCO DE QUEVEDO 23
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Razón Social SODISAL SERVICES ESPAÑA SL
CIF B88341177
Capital Social 150000.0 Euros
Actividad Limpieza general de edificios
Fecha de Constitución 11/03/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SODISAL SERVICES ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SODISAL SERVICES ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aberer Paul Jean-marie | Administrador Unico | 09/04/2019 | 19/03/2024 |
Bravo Bernabe Irene | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/05/2019 | 19/03/2024 |
Micouleau Jean Baptiste | Liquidador | 19/03/2024 | 19/03/2024 |
Rodriguez Del Castillo Moises | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/05/2019 | 19/03/2024 |
ACTOS BORME DE SODISAL SERVICES ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38677 , F 201, S 8, H M 687729, I/A 4 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38677 , F 201, S 8, H M 687729, I/A 4 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38677 , F 201, S 8, H M 687729, I/A 4 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38677 , F 201, S 8, H M 687729, I/A 4 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Capital Anterior: | 80.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 70.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 150.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 87,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38677 , F 201, S 8, H M 687729, I/A 3 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38677 , F 200, S 8, H M 687729, I/A 2 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38677 , F 197, S 8, H M 687729, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
Dirección:AVDA FRANCISCO DE QUEVEDO 23 (RIVAS-VACIAMADRID)
Comienzo de operaciones:11/03/19
Capital:80.000,00 Euros
Objeto social:a.-Todas aquellas actividades de prestación de servicios de limpieza y mantenimiento, renovación de edificios y cualquier otro tipo de infraestructura mediante sistemas dirigidos, robotizados y cualquier otro. b.-Todas aquellas actividades de prestación de servicios de tratamiento de superficies..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38677 , F 197, S 8, H M 687729, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28