SODINTELECO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Hernandez Pacheco, 14
Código Postal 47014
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social SODINTELECO SL
CIF B47532858
Capital Social 7.1052147E7 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 09/02/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SODINTELECO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SODINTELECO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Banco De Caja España De Inversiones Salamanca Y So | Miem.Com.Liq | 30/10/2014 | 19/12/2014 |
ELODEA SA | Secr.Com.Liq | 30/10/2014 | 19/12/2014 |
ELODEA SA | Miem.Com.Liq | 30/10/2014 | 19/12/2014 |
GESPROCABLE SA | Pres.Com.Liq | 30/10/2014 | 19/12/2014 |
GESPROCABLE SA | Miem.Com.Liq | 30/10/2014 | 19/12/2014 |
SECTOR DE PARTICIPACIONES INTEGRALES SL | Miem.Com.Liq | 30/10/2014 | 19/12/2014 |
ZENER COMUNICACIONES SA | Miem.Com.Liq | 30/10/2014 | 19/12/2014 |
Banco De Caja España De Inversiones Salamanca Y So | Consejero | 16/05/2014 | 30/10/2014 |
ELODEA SA | Secretario | 30/10/2014 | |
ELODEA SA | Consejero Delegado Solidario | 30/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SODINTELECO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 137, S 8, H VA 15982, I/A 13 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 137, S 8, H VA 15982, I/A 12 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-47
Miem.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 137, S 8, H VA 15982, I/A 12 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-47
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 137, S 8, H VA 15982, I/A 12 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-47
- Sustitución de la persona física representante del Consejero y Presidente, la sociedad "Gesprocable, SA", nombrando como tal a don Luis Javier Moratinos Gómez.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 136, S 8, H VA 15982, I/A 11 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 136, S 8, H VA 15982, I/A 10 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 136, S 8, H VA 15982, I/A 10 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-47
- Sustitución de la actual persona física representante del consejero "Sector de Participaciones Integrales, S.L.", por don Carlos Hernández Bueno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 136, S 8, H VA 15982, I/A 9 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-47
Capital Anterior: | 70.670.466,00 | Euros |
Aumento de capital: | 381.681,00 | Euros |
Capital Actual: | 71.052.147,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 135, S 8, H VA 15982, I/A 8 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-47
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 135, S 8, H VA 15982, I/A 7 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-47