SOCIEDAD TENEDORA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de la Libertad, S/N
Código Postal 09004
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social SOCIEDAD TENEDORA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO SL
CIF B09404831
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
VINCULACIONES DE SOCIEDAD TENEDORA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD TENEDORA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Duran Martinez Enrique Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2012 | 28/08/2012 |
Esparza Larramendi Cesar | Apoderado Solidario | 31/05/2012 | 28/08/2012 |
Matias Caviedes Felipe | Apoderado Solidario | 31/05/2012 | 28/08/2012 |
Presencio Rojo Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2012 | 28/08/2012 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD TENEDORA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474, L 265, F 73, S 8, H BU 8918, I/A 6 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-09
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474, L 265, F 73, S 8, H BU 8918, I/A 6 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-09
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474, L 265, F 72, S 8, H BU 8918, I/A 5 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-09
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474, L 265, F 71, S 8, H BU 8918, I/A 4 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-238-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-09
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-215-09