SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION DE LA INNOVACION DE EXTREMADURA SA - EXTINGUIDA
Razón Social SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION DE LA INNOVACION DE EXTREMADURA SA
CIF A06546063
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Fecha de Constitución 22/09/2008
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Hernandez Renner Roberto Alejandro
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION DE LA INNOVACION DE EXTREMADURA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION DE LA INNOVACION DE EXTREMADURA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/03/2012 | 04/04/2012 |
Garcia Garcia Angel | Consejero Delegado | 27/09/2011 | 04/04/2012 |
Garcia Garcia Angel | Consejero | 27/09/2011 | 04/04/2012 |
Hernandez Delgado Francisco Manuel | Letrado Asesor | 23/11/2010 | 04/04/2012 |
Hernandez Renner Roberto Alejandro | Presidente | 27/09/2011 | 04/04/2012 |
Hernandez Renner Roberto Alejandro | Consejero | 27/09/2011 | 04/04/2012 |
Herreros Tejada Ana Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/03/2011 | 04/04/2012 |
Montero Garcia Blanca Irene | Consejero | 27/09/2011 | 04/04/2012 |
Santos Dominguez Miguel Angel | Secretario No Consejero | 10/06/2010 | 04/04/2012 |
Velazquez Vioque Sergio | Consejero | 27/09/2011 | 04/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION DE LA INNOVACION DE EXTREMADURA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 65, S 8, H BA 20809, I/A 12 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-06
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 65, S 8, H BA 20809, I/A 12 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-06
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 64, S 8, H BA 20809, I/A 11 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-06
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 63, S 8, H BA 20809, I/A 10 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-06
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 63, S 8, H BA 20809, I/A 10 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-06
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 63, S 8, H BA 20809, I/A 10 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-06
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-131-06
- SE RECTIFICA LA PRECEDENTE INSCRIPCION 8& EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTABAN CORRECTAS LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DE LAAPODERADA DOÑA ANA MARIA HERREROS TEJADA PERALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 63, S 8, H BA 20809, I/A 9 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-06
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 62, S 8, H BA 20809, I/A 8 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-06
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 62, S 8, H BA 20809, I/A 8 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-06