SOCIEDAD BILBAO GAS HUB SA - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Urquijo, 28
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social SOCIEDAD BILBAO GAS HUB SA
CIF B95641999
Capital Social 235677.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
Fecha de Constitución 03/03/2011
Nombres Anteriores
- SOCIEDAD PROMOTORA BILBAO GAS HUB SA
- SOCIEDAD PROMOTORA BILBAO GAS HUB SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOCIEDAD BILBAO GAS HUB SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD BILBAO GAS HUB SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 06/02/2014 | 03/06/2020 |
Erias Rey Antonio | Apoderado | 30/01/2017 | 03/06/2020 |
Gonzalez Finat Alfonso | Consejero | 30/01/2017 | 03/06/2020 |
Gonzalez Finat Alfonso | Liquidador Solidario | 03/06/2020 | 03/06/2020 |
KARTERA 1 SL | Consejero | 27/07/2016 | 03/06/2020 |
NEXUS ENERGIA SA | Consejero | 30/12/2015 | 03/06/2020 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 03/10/2017 | 03/06/2020 |
Ramos Gil Rafael | Secretario No Consejero | 30/01/2017 | 03/06/2020 |
Ramos Gil Rafael | Apoderado | 30/01/2017 | 03/06/2020 |
Yunta Huete Raul | Presidente | 12/09/2019 | 03/06/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD BILBAO GAS HUB SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5646 , F 14, S 8, H BI 58171, I/A 54 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5646 , F 14, S 8, H BI 58171, I/A 54 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-48
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5646 , F 14, S 8, H BI 58171, I/A 54 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-48
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5646 , F 14, S 8, H BI 58171, I/A 54 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-48
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5646 , F 14, S 8, H BI 58171, I/A 53 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5646 , F 14, S 8, H BI 58171, I/A 53 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-48
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5646 , F 14, S 8, H BI 58171, I/A 52 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5646 , F 14, S 8, H BI 58171, I/A 51 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5646 , F 14, S 8, H BI 58171, I/A 51 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5646 , F 14, S 8, H BI 58171, I/A 50 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-48