SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DEL VALLE DEL JERTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Jose Maria Pizarro, Km. 381,200
Código Postal 10613
Municipio Navaconcejo
Provincia Cáceres
Razón Social SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DEL VALLE DEL JERTE SL
CIF B10115194
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DEL VALLE DEL JERTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DEL VALLE DEL JERTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elizo Muñoz Julian | Liquidador | 27/11/2014 | 13/05/2015 |
Agrupacion De Cooperativas Del Valle Del Jerte Soc | Vicepresidente | 27/11/2014 | |
Agrupacion De Cooperativas Del Valle Del Jerte Soc | Consejero | 27/11/2014 | |
Asociacion Comarcal Mujeres Valle Jerte | Consejero | 27/11/2014 | |
Asociacion Pequeños Medianos Empresarios Valle Jer | Vicesecret. | 27/11/2014 | |
Asociacion Pequeños Medianos Empresarios Valle Jer | Consejero | 27/11/2014 | |
Asociacion Pequeños Medianos Empresarios Valle Jer | Tesorero | 27/11/2014 | |
Asociacion Turismo Rural Valle Jerte | Consejero | 27/11/2014 | |
Fernandez Barranco Mariana | Consejero | 14/03/2012 | 27/11/2014 |
Gonzalez Gonzalez Jose Franco | Consejero | 14/03/2012 | 27/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DEL VALLE DEL JERTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485, L 313, F 67, S 8, H CC 363, I/A 17 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485, L 313, F 67, S 8, H CC 363, I/A 16 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485, L 313, F 67, S 8, H CC 363, I/A 16 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-10
Consejero Delegado
Consejero
- Agrupacion De Cooperativas Del Valle Del Jerte Soc
- Asociacion Comarcal Mujeres Valle Jerte
- Asociacion Pequeños Medianos Empresarios Valle Jer
- Asociacion Turismo Rural Valle Jerte
- Fernandez Barranco Mariana
- Gonzalez Gonzalez Jose Franco
- Mancomunidad Municipios Valle Jerte
- NORTEÑA PATRIMONIAL SL
- Prieto Merchan Angel Maria
- Union De Pequeños Agricultores
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485, L 313, F 67, S 8, H CC 363, I/A 16 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-10
- Se acepta el nombramiento de Norteña Patrimonial SL como consejera y se nombra representante persona física para el ejercicio de su cargo a don Antonio Martín Caballero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485, L 313, F 66, S 8, H CC 363, I/A 15 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-10
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485, L 313, F 66, S 8, H CC 363, I/A 15 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-10
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485, L 313, F 66, S 8, H CC 363, I/A 15 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-10
- Se cese como clavero a don Victor Manuel Lopez Muñoz y se nombra a don Julian Elizo Muñoz.Se nombran nuevos representantes para: Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte a don Julian Elizo Muñoz. Agrupacion de cooperativas del Valle del Jerte a don José Antonio Tierno Parral. Caja de Extremadura a Don Antonio Martín Caballero.Asociacion de Turismo Rural Valle del Jerte nombra representante a Don Luis Morán Elizo. Asociación Comarcal de MujeresValle el Jerte nombra como representante a doña Soledad de las Heras Núñez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485, L 313, F 66, S 8, H CC 363, I/A 14 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-10
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485, L 313, F 66, S 8, H CC 363, I/A 14 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-10
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485, L 313, F 66, S 8, H CC 363, I/A 14 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-10