SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO URBANISTICO DE ALHAMA Y VENTAS SURGE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cra Francisco de Toledo, 5
Código Postal 18120
Municipio Alhama de Granada
Provincia Granada
Razón Social SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO URBANISTICO DE ALHAMA Y VENTAS SURGE SA
CIF A18602755
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
VINCULACIONES DE SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO URBANISTICO DE ALHAMA Y VENTAS SURGE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO URBANISTICO DE ALHAMA Y VENTAS SURGE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ariza Rojo Pablo | Liquidador Solidario | 04/06/2014 | 02/06/2023 |
Cazorla Bonilla Francisco | Liquidador Solidario | 04/06/2014 | 02/06/2023 |
Francisco Cazorla Bonilla | Liquidador Solidario | 02/06/2023 | |
Ubiña Olmos Jesus | Liquidador Solidario | 04/06/2014 | 02/06/2023 |
Martin Recuerda Garcia Francisco | Liquidador Solidario | 04/06/2014 | 24/01/2019 |
Martin Recuerda Moyano Rafael | Liquidador Solidario | 04/06/2014 | 24/01/2019 |
Ariza Rojo Pablo | Consejero | 04/06/2014 | |
Bastida Lopez Antonia | Consejero | 04/06/2014 | |
Escobedo Valenzuela Francisco | Presidente | 04/06/2014 | |
Escobedo Valenzuela Francisco | Consejero | 04/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO URBANISTICO DE ALHAMA Y VENTAS SURGE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 6, S 8, H GR 20419, I/A 7 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 6, S 8, H GR 20419, I/A 7 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 6, S 8, H GR 20419, I/A 6 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-18
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 5, S 8, H GR 20419, I/A 5 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-18
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2011 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 5, S 8, H GR 20419, I/A 5 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-18
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2010 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 5, S 8, H GR 20419, I/A 5 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-18
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 5, S 8, H GR 20419, I/A 4 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 5, S 8, H GR 20419, I/A 4 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-18
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 5, S 8, H GR 20419, I/A 4 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-18