SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Viriato, S/N
Código Postal 49001
Municipio Zamora
Provincia Zamora
Razón Social SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA SA
CIF A49237928
Actividad Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
Fecha de Constitución 03/05/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Martinez Emilio | Miem.Com.Liq | 27/06/2024 | 27/06/2024 |
Prieto Calderon Jose Luis | Gerente | 09/03/2016 | 27/06/2024 |
Prieto Calderon Jose Luis | Apoderado General | 12/09/2013 | 27/06/2024 |
Prieto Calderon Jose Luis | Director Gerente | 12/09/2013 | 27/06/2024 |
Rivera Carnicero Laura Domnina | Miem.Com.Liq | 27/06/2024 | 27/06/2024 |
Rodriguez Casares Carlos | Miem.Com.Liq | 27/06/2024 | 27/06/2024 |
Rubio Pernia Pablo | Apoderado | 30/10/2009 | 27/06/2024 |
Silva Monterrubio Ramiro | Miem.Com.Liq | 27/06/2024 | 27/06/2024 |
Tome Gonzalez Eloy Alejandro | Miem.Com.Liq | 27/06/2024 | 27/06/2024 |
Alonso Hernaez Jesus | Consejero | 03/12/2009 | 25/08/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 5645, I/A 10 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-49
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 5645, I/A 10 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-49
- Se nombra a don EMILIO FERNANDEZ MARTINEZ como Presidente de la Comisión Liquidadora y a don RAMIRO SILVA MONTERRUBIO como Secretario de la misma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 5645, I/A 10 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-49
- Otras modificaciones estatutarias: Se deroga y deja sin contenido el artículo 36 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 5645, I/A 10 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-49
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 5645, I/A 10 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-49
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 5645, I/A 10 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-49
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2022 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 5645, I/A 9 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-49
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2021 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 5645, I/A 9 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-49
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2020 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 5645, I/A 9 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-49
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232 , F 63, S 8, H ZA 5645, I/A 3 N (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-49