SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA RODA DE ANDALUCIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Real, 25
Código Postal 41590
Municipio La Roda de Andalucía
Provincia Sevilla
Razón Social SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA RODA DE ANDALUCIA SA
CIF A41423260
Capital Social 855240.22 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA RODA DE ANDALUCIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA RODA DE ANDALUCIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lerida Martinez Jose Luis | Liquidador Solidario | 11/05/2015 | 02/03/2016 |
Ramos Santana Jesus | Liquidador Solidario | 11/05/2015 | 02/03/2016 |
Sanchez Bendala Ana | Liquidador Solidario | 11/05/2015 | 02/03/2016 |
Botella Serrano Maria Belen | Consejero | 20/10/2011 | 11/05/2015 |
Jimenez Jimenez Juan | Consejero | 20/10/2011 | 11/05/2015 |
Luna Escalera Eduardo | Consejero | 20/10/2011 | 11/05/2015 |
Luna Escalera Eduardo | Vicepresidente | 20/10/2011 | 11/05/2015 |
Roldan Gil Maria Jose | Secretario No Consejero | 11/05/2015 | |
Romero Ruiz Fidel | Consejero | 20/10/2011 | 11/05/2015 |
Romero Ruiz Fidel | Presidente | 20/10/2011 | 11/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA RODA DE ANDALUCIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4752 , F 114, S 8, H SE 1856, I/A 16 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4752 , F 114, S 8, H SE 1856, I/A 16 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4752 , F 114, S 8, H SE 1856, I/A 15 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4752 , F 114, S 8, H SE 1856, I/A 15 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4752 , F 114, S 8, H SE 1856, I/A 15 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-41
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4752 , F 114, S 8, H SE 1856, I/A 15 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4752 , F 113, S 8, H SE 1856, I/A 14 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-41
Capital Anterior: | 729.989,30 | Euros |
Aumento de capital: | 125.250,92 | Euros |
Capital Actual: | 855.240,22 | Euros |
Porcentaje: | 17,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4752 , F 113, S 8, H SE 1856, I/A 14 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4752 , F 112, S 8, H SE 1856, I/A 13 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-41
Capital Anterior: | 506.052,19 | Euros |
Aumento de capital: | 223.937,11 | Euros |
Capital Actual: | 729.989,30 | Euros |
Porcentaje: | 44,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4752 , F 112, S 8, H SE 1856, I/A 13 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-41