SOCIEDAD MUNICIPAL PARA LA GESTION DE SERVICIOS DE ABARAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Vieja, 1
Código Postal 30550
Municipio Abarán
Provincia Murcia
Razón Social SOCIEDAD MUNICIPAL PARA LA GESTION DE SERVICIOS DE ABARAN SL
CIF B73462996
Capital Social 1600200.0 Euros
Actividad Actividades generales de la Administración Pública
Fecha de Constitución 26/07/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOCIEDAD MUNICIPAL PARA LA GESTION DE SERVICIOS DE ABARAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD MUNICIPAL PARA LA GESTION DE SERVICIOS DE ABARAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pascual Salmeron Montiel | Liquidador | 19/06/2015 | 15/07/2019 |
Antonio Garcia Molina | Consejero | 22/01/2009 | 19/06/2015 |
Carlos Luis Gomez Lopez | Secretario | 22/01/2009 | 19/06/2015 |
Carlos Luis Gomez Lopez | Consejero | 22/01/2009 | 19/06/2015 |
Federico Cabanes Tudela | Consejero | 09/08/2012 | 19/06/2015 |
Jesus Molina Izquierdo | Presidente | 09/08/2012 | 19/06/2015 |
Jesus Molina Izquierdo | Consejero | 09/08/2012 | 19/06/2015 |
Jesus Tornero Gomez | Consejero | 09/08/2012 | 19/06/2015 |
Jose Luis Tornero Carpena | Consejero | 28/04/2010 | 19/06/2015 |
Jose Maria Moreno Molina | Consejero | 22/01/2009 | 19/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD MUNICIPAL PARA LA GESTION DE SERVICIOS DE ABARAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 66, S 8, H MU 59926, I/A 8 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 66, S 8, H MU 59926, I/A 8 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 66, S 8, H MU 59926, I/A 7 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 66, S 8, H MU 59926, I/A 7 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-30
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 66, S 8, H MU 59926, I/A 7 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-30
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.594.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.600.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 26.570,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 66, S 8, H MU 59926, I/A 6 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-30
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 66, S 8, H MU 59926, I/A 5 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-30
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 66, S 8, H MU 59926, I/A 5 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-94-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-96-30