SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE GIJON SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Instituto, 6
Código Postal 33201
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE GIJON SA
CIF A33782814
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Couto Garciablanco Fernando
Propietario Ayuntamiento De Gijon
Auditor LLANA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE GIJON SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE GIJON SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Riesgo Maria Dora | Secretario No Consejero | 01/12/2011 | 23/07/2014 |
Alvarez Diaz Ricardo | Consejero | 01/12/2011 | 23/07/2014 |
Ayuntamiento De Gijon | Socio Unico | 28/01/2014 | 23/07/2014 |
Barcia Castañon Pelayo | Consejero | 01/12/2011 | 23/07/2014 |
Braña Rodriguez-abello Ana | Apoderado Mancomunado | 24/04/2012 | 23/07/2014 |
Braña Rodriguez-abello Ana | Apoderado | 24/04/2012 | 23/07/2014 |
Couto Garciablanco Fernando | Apoderado Mancomunado | 24/04/2012 | 23/07/2014 |
Couto Garciablanco Fernando | Apoderado Mancomunado | 01/12/2011 | 23/07/2014 |
Couto Garciablanco Fernando | Presidente | 01/12/2011 | 23/07/2014 |
Couto Garciablanco Fernando | Consejero Delegado | 01/12/2011 | 23/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE GIJON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 145, S 8, H AS 10183, I/A 37 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 145, S 8, H AS 10183, I/A 37 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 145, S 8, H AS 10183, I/A 36 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 145, S 8, H AS 10183, I/A 36 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 145, S 8, H AS 10183, I/A 35 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-33
- Otras modificaciones estatutarias: 23. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 145, S 8, H AS 10183, I/A 34 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 144, S 8, H AS 10183, I/A 33 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 144, S 8, H AS 10183, I/A 32 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 144, S 8, H AS 10183, I/A 32 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 144, S 8, H AS 10183, I/A 31 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-33