SOCIEDAD INMOBILIARIA MAYORISTAS DE PAPEL SA - EXTINGUIDA
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA MAYORISTAS DE PAPEL SA
CIF A20112470
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario GURERG SL
VINCULACIONES DE SOCIEDAD INMOBILIARIA MAYORISTAS DE PAPEL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD INMOBILIARIA MAYORISTAS DE PAPEL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Erguin Gurrutxaga Mikel | Administrador Unico | 29/07/2016 | 12/09/2018 |
Garmendia Sarriegui Antonio | Director Gerente | 12/09/2018 | |
GURERG SL | Socio Unico | 18/07/2018 | 12/09/2018 |
GURERG SL | Socio único | 12/09/2018 | |
Alba Salaberria Xabier Mikel | Secretario | 25/09/2012 | 29/07/2016 |
Alba Salaberria Xabier Mikel | Consejero | 25/09/2012 | 29/07/2016 |
Garmendia Sarriegui Antonio | Presidente | 25/09/2012 | 29/07/2016 |
Garmendia Sarriegui Antonio | Consejero | 25/09/2012 | 29/07/2016 |
Martinez Eizaguirre Daniel | Vicepresidente | 25/09/2012 | 29/07/2016 |
Martinez Eizaguirre Daniel | Consejero | 25/09/2012 | 29/07/2016 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD INMOBILIARIA MAYORISTAS DE PAPEL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 32, S 8, H SS 4735, I/A 11 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 32, S 8, H SS 4735, I/A 11 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-20
Director Gerente
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 32, S 8, H SS 4735, I/A 11 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 32, S 8, H SS 4735, I/A 11 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 32, S 8, H SS 4735, I/A 10 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-20
- NUEVA REDACCION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 28, S 8, H SS 4735, I/A 9 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 28, S 8, H SS 4735, I/A 9 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-20
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 28, S 8, H SS 4735, I/A 9 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-20
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 27, S 8, H SS 4735, I/A 8 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-20
- 2001
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-108-20