SOCIEDAD INDUSTRIAL DE APLICACIONES DE LA METALURGIA SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL DE APLICACIONES DE LA METALURGIA SA
CIF A28016707
Capital Social 2263875.68 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOCIEDAD INDUSTRIAL DE APLICACIONES DE LA METALURGIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD INDUSTRIAL DE APLICACIONES DE LA METALURGIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sourdeau Couadau Alejandro Pablo | Secretario | 17/01/2018 | 29/05/2018 |
Sourdeau Couadau Alejandro Pablo | Consejero Delegado Mancomunado | 17/01/2018 | 29/05/2018 |
Sourdeau Couadau Alejandro Pablo | Consejero | 17/01/2018 | 29/05/2018 |
Sourdeau Couadau Isabel | Vicepresidente | 17/01/2018 | 29/05/2018 |
Sourdeau Couadau Isabel | Consejero Delegado Mancomunado | 17/01/2018 | 29/05/2018 |
Sourdeau Couadau Isabel | Consejero | 17/01/2018 | 29/05/2018 |
Sourdeau Couadau Juan | Presidente | 17/01/2018 | 29/05/2018 |
Sourdeau Couadau Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 17/01/2018 | 29/05/2018 |
Sourdeau Couadau Juan | Consejero | 17/01/2018 | 29/05/2018 |
Sourdeau Couadau Juan | Liquidador | 29/05/2018 | 29/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD INDUSTRIAL DE APLICACIONES DE LA METALURGIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30344 , F 214, S 8, H M 62488, I/A 53 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30344 , F 214, S 8, H M 62488, I/A 53 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30344 , F 214, S 8, H M 62488, I/A 53 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30344 , F 214, S 8, H M 62488, I/A 53 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Capital Anterior: | 595.320,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.668.555,68 | Euros |
Capital Actual: | 2.263.875,68 | Euros |
Porcentaje: | 280,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30344 , F 212, S 8, H M 62488, I/A 52 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30344 , F 212, S 8, H M 62488, I/A 51 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30344 , F 212, S 8, H M 62488, I/A 51 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: 4. Domicilio.-. 5. Capital.-. 6. Acciones/Participaciones.-. 10. Otros.- Inutilización, hurto o extravio de títulos. 12. Funcionamiento Junta Gral.-. 13. Funcionamiento Junta Gral.-. 14. Funcionamiento Junta Gral.-. 17. Funcionamiento Junta Gral.-. 18. Administración y Representacion.-. 19
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3750 , F 33, S 8, H M 62488, I/A 50 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3750 , F 33, S 8, H M 62488, I/A 50 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3750 , F 33, S 8, H M 62488, I/A 50 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-28