SOCIEDAD GESTORA DE LA AUTOVIA DEL IV CENTENARIO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Grecia, 1
Código Postal 45005
Municipio Toledo
Provincia Toledo
Razón Social SOCIEDAD GESTORA DE LA AUTOVIA DEL IV CENTENARIO SA
CIF A45672516
Capital Social 5060200.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 16/10/2007
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SOCIEDAD GESTORA DE LA AUTOVIA DEL IV CENTENARIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD GESTORA DE LA AUTOVIA DEL IV CENTENARIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Cabezuelo Maria Pilar | Consejero | 16/07/2009 | 17/01/2011 |
Blazquez Orodea Carlos Jose | Consejero | 15/04/2010 | 17/01/2011 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/04/2010 | 17/01/2011 |
Diaz Hidalgo Juan Eugenio | Secretario No Consejero | 17/01/2011 | |
Heredero Navamuel Paloma | Consejero | 17/01/2011 | |
Hernandez Hernandez Francisco | Consejero | 17/01/2011 | |
Poncela Blanco Jose-antonio | Consejero | 17/01/2011 | |
Puente Aguado Roberto | Consejero Delegado | 17/01/2011 | |
Puente Aguado Roberto | Consejero | 17/01/2011 | |
Puente Aguado Roberto | Liquidador | 17/01/2011 | 17/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD GESTORA DE LA AUTOVIA DEL IV CENTENARIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 190, S 8, H TO 28612, I/A 7 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 190, S 8, H TO 28612, I/A 7 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 190, S 8, H TO 28612, I/A 7 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-45
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 190, S 8, H TO 28612, I/A 7 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-239-45
Auditor
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 189, S 8, H TO 28612, I/A 6 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-45
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 189, S 8, H TO 28612, I/A 6 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-45
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-176-45
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 189, S 8, H TO 28612, I/A 4 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-45
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 189, S 8, H TO 28612, I/A 4 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-45