SOCIEDAD GESTORA DE LA AUTOVIA DE LA SAGRA SA - EXTINGUIDA
Razón Social SOCIEDAD GESTORA DE LA AUTOVIA DE LA SAGRA SA
CIF A45672508
Capital Social 5060200.0 Euros
Fecha de Constitución 16/10/2007
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SOCIEDAD GESTORA DE LA AUTOVIA DE LA SAGRA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD GESTORA DE LA AUTOVIA DE LA SAGRA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Cabezuelo Maria Pilar | Consejero | 16/07/2009 | 17/01/2011 |
Blazquez Orodea Carlos Jose | Consejero | 15/04/2010 | 17/01/2011 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/04/2010 | 17/01/2011 |
Heredero Navamuel Paloma | Consejero | 17/01/2011 | |
Hernandez Hernandez Francisco | Consejero | 17/01/2011 | |
Poncela Blanco Jose-antonio | Consejero | 17/01/2011 | |
Puente Aguado Roberto | Consejero Delegado | 17/01/2011 | |
Puente Aguado Roberto | Consejero | 17/01/2011 | |
Puente Aguado Roberto | Liquidador | 17/01/2011 | 17/01/2011 |
Sanchez Pingarron Julian | Consejero | 17/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD GESTORA DE LA AUTOVIA DE LA SAGRA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 199, S 8, H TO 28614, I/A 7 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 199, S 8, H TO 28614, I/A 7 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 199, S 8, H TO 28614, I/A 7 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-45
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 199, S 8, H TO 28614, I/A 7 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-239-45
Auditor
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 198, S 8, H TO 28614, I/A 6 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-45
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 198, S 8, H TO 28614, I/A 6 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-45
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-176-45
Capital Anterior: | 60.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.060.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 8.305,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 198, S 8, H TO 28614, I/A 5 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-45
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 198, S 8, H TO 28614, I/A 4 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-45