SOCIEDAD GENERAL EXTERNALIZACION 25 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cami Antic Sant Cugat, 25
Código Postal 08193
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOCIEDAD GENERAL EXTERNALIZACION 25 SL
CIF B63883508
Fecha de Constitución 28/04/2005
VINCULACIONES DE SOCIEDAD GENERAL EXTERNALIZACION 25 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD GENERAL EXTERNALIZACION 25 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gavalda Boladeres Jorge | Apoderado | 19/03/2010 | 22/12/2021 |
Marin Villacañas Jose Manuel | Apoderado | 26/03/2009 | 22/12/2021 |
Vaque Puigvert Francisco Javier | Liquidador | 22/12/2021 | 22/12/2021 |
Vaque Puigvert Francisco Javier | Administrador Unico | 22/12/2021 | |
Estrada Gorchs Guillem | Apoderado | 21/01/2009 | 26/03/2009 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD GENERAL EXTERNALIZACION 25 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41779 , F 101, S 8, H B 308179, I/A 14 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41779 , F 101, S 8, H B 308179, I/A 14 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41779 , F 101, S 8, H B 308179, I/A 14 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-08
- CM ANTIC DE SANT CUGAT,25 (BELLATERRA) (CERDANYOLA DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41779 , F 101, S 8, H B 308179, I/A 13 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37676 , F 144, S 8, H B 308179, I/A 12 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37676 , F 143, S 8, H B 308179, I/A 11 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37676 , F 143, S 8, H B 308179, I/A 11 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08