CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO ALMERIA SA - EN DISOLUCION
Provincia Almería
Razón Social CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO ALMERIA SA
CIF A04195301
Actividad Actividades de las empresas de trabajo temporal
Nombres Anteriores
- SOCIEDAD DE GESTION DE ESTIBADORES PORTUARIOS DEL PUERTO DE ALMERIA CPE EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
- SOCIEDAD DE GESTION DE ESTIBADORES PORTUARIOS DEL PUERTO DE ALMERIA SA
- SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE ALMERIA SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO ALMERIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO ALMERIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUFETE LM Y ASOCIADOS SL PROFESIONA | Liquidador Delegado Mancomunado | 02/06/2023 | |
LEALTADIS ABOGADOS SLP | Liquidador Mancomunado | 02/06/2023 | |
Duran Bonachera Julio | Apoderado Mancomunado | 08/01/2021 | |
Lopez Godoy Eduardo | Apoderado Mancomunado | 08/01/2021 | |
Sanchez Fernandez Daniel | Apoderado | 08/01/2021 | |
Sanchez Fernandez Daniel | Apoderado Mancomunado | 08/01/2021 | |
Lopez Godoy Eduardo | Apoderado Mancomunado | 25/07/2011 | |
Perez Williamson Jose Daniel | Apoderado Mancomunado | 25/07/2011 | |
Perez Williamson Jose Daniel | Apoderado | 25/07/2011 |
ACTOS BORME DE CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO ALMERIA SA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 216, S 8, H AL 4802, I/A 24 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-04
Liquidador Delegado Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 216, S 8, H AL 4802, I/A 24 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 216, S 8, H AL 4802, I/A 24 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 215, S 8, H AL 4802, I/A 23 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 215, S 8, H AL 4802, I/A 23 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-04
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 215, S 8, H AL 4802, I/A 23 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-04
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 215, S 8, H AL 4802, I/A 22 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-04
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 215, S 8, H AL 4802, I/A 21 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-04
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 215, S 8, H AL 4802, I/A 21 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-04
- Cese por falleciento de Don José Daniel Pérez Willamson como representante legal de la Mercantil "J.Ronco y Cia, S.L." y nombrado en su sustitución a Don Daniel Sánchez Fernández con N.I.F. 7524405D
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 214, S 8, H AL 4802, I/A 20 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-04