SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA INFORMACION GEOLOGICA Y MINERA SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA INFORMACION GEOLOGICA Y MINERA SA
CIF A28724243
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA INFORMACION GEOLOGICA Y MINERA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA INFORMACION GEOLOGICA Y MINERA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Martinez Antonio | Apoderado | 29/12/2017 | |
Rios Luna Esteban | Liquidador | 29/12/2017 | 29/12/2017 |
Rios Luna Esteban | Apoderado Solidario | 03/12/2012 | 29/12/2017 |
Rios Rodenas Esteban | Apoderado Solidario | 03/12/2012 | 29/12/2017 |
Rios Rodenas Mercedes | Administrador Unico | 03/12/2012 | 29/12/2017 |
Rodenas Flores Isabel | Apoderado Solidario | 03/12/2012 | 29/12/2017 |
Rios Luna Esteban | Administrador Unico | 20/04/2012 | 03/12/2012 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA INFORMACION GEOLOGICA Y MINERA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888 , F 70, S 8, H M 81998, I/A 13 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888 , F 70, S 8, H M 81998, I/A 13 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888 , F 70, S 8, H M 81998, I/A 13 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888 , F 70, S 8, H M 81998, I/A 13 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888 , F 70, S 8, H M 81998, I/A 13 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888 , F 70, S 8, H M 81998, I/A 13 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888 , F 70, S 8, H M 81998, I/A 12 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888 , F 69, S 8, H M 81998, I/A 11 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888 , F 69, S 8, H M 81998, I/A 11 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888 , F 69, S 8, H M 81998, I/A 10 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-28