SOCIEDAD DIVULGACION CULTURAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social SOCIEDAD DIVULGACION CULTURAL SL
CIF B83288522
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SOCIEDAD DIVULGACION CULTURAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD DIVULGACION CULTURAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antunes Lopes Fernando Manuel | Administrador Solidario | 27/02/2009 | 26/10/2010 |
Antunes Lopes Fernando Manuel | Liquidador | 26/10/2010 | 26/10/2010 |
Delgado De Almeida Arturo | Apoderado | 27/02/2009 | 26/10/2010 |
Sakari Klemetti Jari Jorma | Administrador Solidario | 27/02/2009 | 26/10/2010 |
Berret Martyn John | Administrador Solidario | 27/02/2009 | |
Marecos Domingos Octavio Manuel | Administrador Solidario | 27/02/2009 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD DIVULGACION CULTURAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17652 , F 146, S 8, H M 303914, I/A 10 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17652 , F 146, S 8, H M 303914, I/A 10 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17652 , F 146, S 8, H M 303914, I/A 10 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17652 , F 146, S 8, H M 303914, I/A 10 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-197-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-131-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17652 , F 146, S 8, H M 303914, I/A 9 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17652 , F 146, S 8, H M 303914, I/A 8 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17652 , F 146, S 8, H M 303914, I/A 8 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28