SOCIEDAD DE SOLUCIONES ELECTROMECANICAS INTEGRALES - EPC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Mediterraneo, 43
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOCIEDAD DE SOLUCIONES ELECTROMECANICAS INTEGRALES - EPC SL
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/10/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOCIEDAD DE SOLUCIONES ELECTROMECANICAS INTEGRALES - EPC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD DE SOLUCIONES ELECTROMECANICAS INTEGRALES - EPC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Crespo Villalobos Julio | Administrador Unico | 17/08/2020 | 06/10/2023 |
Crespo Villalobos Julio | Liquidador | 06/10/2023 | 06/10/2023 |
Crespo Villalobos Julio | Administrador Solidario | 20/11/2019 | 17/08/2020 |
Naylor Wesley Earl | Administrador Solidario | 20/11/2019 | 17/08/2020 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD DE SOLUCIONES ELECTROMECANICAS INTEGRALES - EPC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39820 , F 124, S 8, H M 707459, I/A 3 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39820 , F 124, S 8, H M 707459, I/A 3 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39820 , F 124, S 8, H M 707459, I/A 3 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39820 , F 124, S 8, H M 707459, I/A 3 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
- AVDA DEL MEDITERRANEO, NUMERO 43, BAJO POSTERIOR (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39820 , F 123, S 8, H M 707459, I/A 2 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39820 , F 123, S 8, H M 707459, I/A 2 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39820 , F 123, S 8, H M 707459, I/A 2 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39820 , F 123, S 8, H M 707459, I/A 2 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39820 , F 121, S 8, H M 707459, I/A 1 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Dirección:C/ DOCTOR ESQUERDO 105 (MADRID)
Comienzo de operaciones:25/10/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Reparación de maquinaria industrial, instalaciones eléctricas, de redes telegráficas, telefónicas y televisión, desarrollo de equipos electrónicos, actividad inmobiliaria, terminación de edificios. La prestación de servicios generales mecánicos, hidráulicos y eléctricos; la construcción, fabricación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39820 , F 121, S 8, H M 707459, I/A 1 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28