SOCIEDAD DE INVERSIONES SIRVENT GEA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Condes de Soto Ameno, 59
Código Postal 03005
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES SIRVENT GEA SL
CIF B54531876
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 25/11/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOCIEDAD DE INVERSIONES SIRVENT GEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD DE INVERSIONES SIRVENT GEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sirvent Gea Cristino Jose | Apoderado | 30/12/2010 | 19/01/2015 |
Sirvent Gea Jose | Liquidador | 19/01/2015 | 19/01/2015 |
Sirvent Gea Jose | Administrador Unico | 29/12/2010 | 19/01/2015 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD DE INVERSIONES SIRVENT GEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 86, S 8, H A 123765, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 86, S 8, H A 123765, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 86, S 8, H A 123765, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 86, S 8, H A 123765, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 86, S 8, H A 123765, I/A 2 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 86, S 8, H A 123765, I/A 1 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-03
Dirección:C/ CONDES DE SOTO AMENO 59 1 BC (ALICANTE)
Comienzo de operaciones:25/11/10
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:La compra, venta y arrendamiento de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 86, S 8, H A 123765, I/A 1 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-03