SOCIEDAD DE INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CAJAL SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CAJAL SL
CIF B84264092
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 11/02/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SOCIEDAD DE INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CAJAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD DE INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CAJAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernaez Lopez Oscar | Administrador Mancomunado | 21/07/2009 | 27/10/2014 |
Muguiro Dominguez Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 21/07/2009 | 27/10/2014 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD DE INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CAJAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21030 , F 201, S 8, H M 373075, I/A 15 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-28
- Ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Guipuzcoa, la absorción de la sociedad de esta hoja por la sociedad inscrita en dicho Registro Mercantil, denominada INVERSIONES GARIBAY SA. Art. 233 del RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21030 , F 201, S 8, H M 373075, I/A 15 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21030 , F 201, S 8, H M 373075, I/A 15 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-28
- Queda CERRADA LA HOJA de la sociedad por plazo provisional de SEIS MESES al haber sido ABSORBIDA la sociedad a que la misma se refiere, por la denominada "INVERSIONES GARIBAY, S.A", domiciliada en San Sebastián
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21030 , F 201, S 8, H M 373075, I/A 14M (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21030 , F 201, S 8, H M 373075, I/A 14 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21030 , F 200, S 8, H M 373075, I/A 13 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21030 , F 200, S 8, H M 373075, I/A 12 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21030 , F 200, S 8, H M 373075, I/A 11 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-139-28