SOCIEDAD DE ESTUDIOS E INVERSIONES BENIDORM SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 74
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOCIEDAD DE ESTUDIOS E INVERSIONES BENIDORM SA
CIF A53109435
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOCIEDAD DE ESTUDIOS E INVERSIONES BENIDORM SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD DE ESTUDIOS E INVERSIONES BENIDORM SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Junceda Fernandez Jose Ignacio | Liquidador | 15/02/2023 | 15/02/2023 |
Garcia Junceda Fernandez Jose Ignacio | Administrador Unico | 02/05/2012 | 15/02/2023 |
Fernandez Roger Joaquin | Consejero Delegado | 05/08/2009 | 02/05/2012 |
Fernandez Roger Joaquin | Secretario | 05/08/2009 | 02/05/2012 |
Fernandez Roger Joaquin | Consejero | 05/08/2009 | 02/05/2012 |
Garcia Junceda Fernandez Jose Ignacio | Consejero | 05/08/2009 | 02/05/2012 |
Lopez Garcia Juan Luis | Presidente | 05/08/2009 | 01/04/2011 |
Lopez Garcia Juan Luis | Consejero | 05/08/2009 | 01/04/2011 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD DE ESTUDIOS E INVERSIONES BENIDORM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33846 , F 213, S 8, H M 609147, I/A 5 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33846 , F 213, S 8, H M 609147, I/A 5 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33846 , F 213, S 8, H M 609147, I/A 5 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33846 , F 213, S 8, H M 609147, I/A 5 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33846 , F 212, S 8, H M 609147, I/A 4 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33846 , F 212, S 8, H M 609147, I/A 3 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
- C/ PASEO DE LA HABANA 74 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33846 , F 212, S 8, H M 609147, I/A 2 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28
- Desembolsado: 18.030,36 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1910 , F 36, S 8, H A 37624, I/A 7 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-03
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19º.- EL ORGANO DE ADMINISTRACION.-. ARTICULO 20º.- FUNCION ORGANO DE ADMINISTRACION.- . ARTICULO 21º.- NOMBRAMIENTO, SISTEMA PROPORCIONAL Y RENOVACION PARCIAL DEL ORGANODE ADMINISTRACION.-. ARTICULO 22º.- EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. . ARTICULO 23º.- PLAZO ORGANO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1910 , F 36, S 8, H A 37624, I/A 6 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1910 , F 36, S 8, H A 37624, I/A 6 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-03