SOCIEDAD DE EDITORES DE BENALMADENA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Requena, 22
Código Postal 29631
Municipio Benalmádena
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOCIEDAD DE EDITORES DE BENALMADENA SL
CIF B92991447
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Edición de periódicos
Fecha de Constitución 05/03/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOCIEDAD DE EDITORES DE BENALMADENA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD DE EDITORES DE BENALMADENA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Osorio Castillo Francisco | Administrador Unico | 19/09/2011 | 12/02/2016 |
Parra Calderon Juan Jose | Liquidador | 12/02/2016 | 12/02/2016 |
Osorio Castillo Francisco | Administrador Solidario | 22/07/2010 | 19/09/2011 |
Parra Calderon Juan Jose | Administrador Solidario | 22/07/2010 | 19/09/2011 |
Ruiz Parada Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 22/07/2010 | 19/09/2011 |
Osorio Castillo Francisco | Administrador Unico | 27/03/2009 | 22/07/2010 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD DE EDITORES DE BENALMADENA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4629, L 3537, F 57, S 8, H MA100919, I/A 4 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4629, L 3537, F 57, S 8, H MA100919, I/A 4 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4629, L 3537, F 57, S 8, H MA100919, I/A 4 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4629, L 3537, F 57, S 8, H MA100919, I/A 4 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4629, L 3537, F 57, S 8, H MA100919, I/A 3 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4629, L 3537, F 57, S 8, H MA100919, I/A 3 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4629, L 3537, F 57, S 8, H MA100919, I/A 3 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-156-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4629, L 3537, F 56, S 8, H MA100919, I/A 2 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-29