SOCIEDAD DE BIENES DE HERMANOS MARTINEZ PEREZ Y BOTI SL - EXTINGUIDA
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social SOCIEDAD DE BIENES DE HERMANOS MARTINEZ PEREZ Y BOTI SL
CIF B53896940
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOCIEDAD DE BIENES DE HERMANOS MARTINEZ PEREZ Y BOTI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD DE BIENES DE HERMANOS MARTINEZ PEREZ Y BOTI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Boti Jover Maria Del Pilar | Liquidador | 02/05/2017 | 02/05/2017 |
BOTI RECORDS SL | Administrador Unico | 01/04/2010 | 02/05/2017 |
Boti Jover Francisco Antonio | Administrador Mancomunado | 12/05/2009 | 01/04/2010 |
SOCIEDAD DE BIENES MANUEL BOTI E HIJOS SL | Administrador Mancomunado | 01/04/2010 | |
ANTINEA INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 12/05/2009 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD DE BIENES DE HERMANOS MARTINEZ PEREZ Y BOTI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 47, S 8, H A 85395, I/A 4 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 47, S 8, H A 85395, I/A 4 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 47, S 8, H A 85395, I/A 4 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 47, S 8, H A 85395, I/A 4 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-6-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 47, S 8, H A 85395, I/A 3 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 47, S 8, H A 85395, I/A 3 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 47, S 8, H A 85395, I/A 3 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-221-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 47, S 8, H A 85395, I/A 2 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-03