SOCIEDAD DE AVALES DE CANARIAS SOGAPYME SGR - EXTINGUIDA
Provincia Las Palmas
Razón Social SOCIEDAD DE AVALES DE CANARIAS SOGAPYME SGR
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente SANCHEZ TINOCO SL
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SOCIEDAD DE AVALES DE CANARIAS SOGAPYME SGR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD DE AVALES DE CANARIAS SOGAPYME SGR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACROMOTOR SA | Miem.Com.Ej. | 09/07/2014 | 07/04/2015 |
ACROMOTOR SA | Consejero | 09/07/2014 | 07/04/2015 |
Arribas Espla Ignacio | Secretario | 21/01/2011 | 07/04/2015 |
Arribas Espla Ignacio | Sec.Com.Eje. | 10/01/2013 | 07/04/2015 |
Asociacion De Empresarios De La Construccion De La | Miem.Com.Ej. | 21/01/2011 | 07/04/2015 |
Asociacion De Empresarios De La Construccion De La | Consejero | 21/01/2011 | 07/04/2015 |
Asociacion Industrial De Canarias Asinca Las Palma | Consejero | 10/01/2013 | 07/04/2015 |
Bustos Garcia Javier | Apoderado Solidario | 27/07/2009 | 07/04/2015 |
C. AND G. CANARIAS SL | Miem.Com.Ej. | 09/07/2014 | 07/04/2015 |
C. AND G. CANARIAS SL | Consejero | 21/01/2011 | 07/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD DE AVALES DE CANARIAS SOGAPYME SGR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 127, S 8, H GC 5856, I/A 83 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 127, S 8, H GC 5856, I/A 83 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-35
Consejero
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Vicsec C.E
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 9, S 8, H GC 5856, I/A 82 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-35
Consejero
Miem.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 9, S 8, H GC 5856, I/A 82 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-35
Consejero
Miem.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 9, S 8, H GC 5856, I/A 82 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-35
- Cambio de NIF de la Sociedad siendo el definitivo a partir del 1 de Enero de 2.009 V35093822
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 115, S 8, H GC 5856, I/Arect. c (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-35
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 9, S 8, H GC 5856, I/A 81 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-35
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 9, S 8, H GC 5856, I/A 81 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-35
- El Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, Consejera de ésta sociedad, acordó cesar a Dña. Rosa Rodríguez Díaz, en su cargo de representante y designar como nuevo representante persona física a D. Máximo Bautista García
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 9, S 8, H GC 5856, I/A 80 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-35
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 9, S 8, H GC 5856, I/A 79 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-35