SOCIEDAD DE ACOPIOS Y MONTAJES PARA LA EDIFICACION SA - EXTINGUIDA
Provincia Cádiz
Razón Social SOCIEDAD DE ACOPIOS Y MONTAJES PARA LA EDIFICACION SA
CIF A28778017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOCIEDAD DE ACOPIOS Y MONTAJES PARA LA EDIFICACION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD DE ACOPIOS Y MONTAJES PARA LA EDIFICACION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Rivero Carlos | Vicepresidente | 13/07/2010 | 04/07/2011 |
Fernandez Rivero Carlos | Consejero | 13/07/2010 | 04/07/2011 |
Fernandez Rivero Maria Socorro | Secretario | 13/07/2010 | 04/07/2011 |
Fernandez Rivero Maria Socorro | Consejero | 13/07/2010 | 04/07/2011 |
Fernandez Rivero Maria Socorro | Liquidador | 04/07/2011 | 04/07/2011 |
Rivero Valcarce Carmen | Presidente | 13/07/2010 | 04/07/2011 |
Rivero Valcarce Carmen | Consejero | 13/07/2010 | 04/07/2011 |
Fernandez Rivero Jose Luis | Consejero | 13/07/2010 | |
Fernandez Rivero Maria Teresa | Consejero | 13/07/2010 | |
Fernandez Rivero Rafael Maria | Consejero | 13/07/2010 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD DE ACOPIOS Y MONTAJES PARA LA EDIFICACION SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1839 , F 87, S 8, H CA 34453, I/A 4 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1839 , F 87, S 8, H CA 34453, I/A 4 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1839 , F 87, S 8, H CA 34453, I/A 4 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-11
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1839 , F 87, S 8, H CA 34453, I/A 4 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-149-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-149-11
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-149-11
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1839 , F 87, S 8, H CA 34453, I/A 3 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-11
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1839 , F 87, S 8, H CA 34453, I/A 3 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-11