SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO SA - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social C/ ALFONSO BES S/N
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO SA
CIF A99096943
Actividad Servicios administrativos combinados
Página Web www.puentedelebro.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SA
ORGANIGRAMA DE SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO SA
VINCULACIONES DE SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Campo Pastor Juan | Secretario No Consejero | 26/05/2015 | |
Garcia Lavilla Silvia | Apoderado | 26/05/2015 | |
ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SA | Presidente | 28/06/2012 | |
ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SA | Consejero | 28/06/2012 | |
ARASCON VIAS Y OBRAS SA | Consejero | 28/06/2012 | |
ACCIONA CORPORACION SA | Consejero | 19/11/2009 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 64, S 8, H Z 40361, I/A 26 B (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO SA
Nif:A99096943
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:2
Juez / Ponente:CARMEN VILLELLAS SANCHO
Fecha de Resolución:04/11/2014
Número Procedimiento Concursal:426/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3917
Libro:
0
Folio:
64
Hoja:
8-40361
Inscripción:
26
Fecha Inscripción10/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 64, S 8, H Z 40361, I/A 26 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO SA
Nif:A99096943
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:CARMEN VILLELLAS SANCHO
Fecha de Resolución:01/12/2021
Número Procedimiento Concursal:426/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3917
Libro:
0
Folio:
64
Hoja:
8-40361
Inscripción:
26
Fecha Inscripción10/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 64, S 8, H Z 40361, I/A 26 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO SA
Nif:A99096943
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:CARMEN VILLELLAS SANCHO
Parte Dispositiva:
CONCLUSION por fin de la liquidación del concurso del deudor SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO SA y el archivo de las actuaciones. Cese de las limitaciones de las facultades de administración. Cese del administrador concursal. Extinción de la Sociedad
Fecha de Resolución:01/12/2021
Número Procedimiento Concursal:426/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3917
Libro:
0
Folio:
64
Hoja:
8-40361
Inscripción:
26
Fecha Inscripción10/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 64, S 8, H Z 40361, I/A 26 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 64, S 8, H Z 40361, I/A 26 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-50
- Creación de la página web corporativa: www.puentedelebro.es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 64, S 8, H Z 40361, I/A 25 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-50
- Otras modificaciones estatutarias: "Artículo 13 , Anuncio de la convocatoria de la Junta General. La convocatoria, tanto para las juntas generales ordinarias como para las extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad: http://vww.puentedelebro.es/ por lo menos un mes antes de la fecha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 64, S 8, H Z 40361, I/A 25 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 64, S 8, H Z 40361, I/A 24 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-50
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 64, S 8, H Z 40361, I/A 23 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-50
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 64, S 8, H Z 40361, I/A 23 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-50