SOCIEDAD ARRENDATARIA CORAL BEACH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Abascal, 58
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOCIEDAD ARRENDATARIA CORAL BEACH SL
CIF B83225524
Capital Social 1.361285142E7 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario OCCIDENTAL HOTELES MANAGEMENT SL
VINCULACIONES DE SOCIEDAD ARRENDATARIA CORAL BEACH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD ARRENDATARIA CORAL BEACH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Diego De Gregorio Gregorio | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2012 | |
De Diego De Gregorio Gregorio | Presidente | 30/01/2012 | |
De Diego De Gregorio Gregorio | Consejero | 30/01/2012 | |
Diaz Albar Eduardo | Apoderado Mancomunado | 25/11/2010 | 30/01/2012 |
Felip Cotter Gabriel | Apoderado Mancomunado | 25/11/2010 | 30/01/2012 |
Garnica Alvarez Alonso Juan | Consejero | 30/01/2012 | |
Garnica Alvarez Alonso Juan | Apoderado Mancomunado | 25/11/2010 | 30/01/2012 |
Giraldez Quiroga Joaquin | Secretario | 17/02/2009 | 30/01/2012 |
Giraldez Quiroga Joaquin | Consejero | 17/02/2009 | 30/01/2012 |
Giraldez Quiroga Joaquin | Apoderado Mancomunado | 25/11/2010 | 30/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD ARRENDATARIA CORAL BEACH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17309 , F 99, S 8, H M 296838, I/A 10 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17309 , F 99, S 8, H M 296838, I/A 10 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17309 , F 99, S 8, H M 296838, I/A 10 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17309 , F 99, S 8, H M 296838, I/A 9 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17309 , F 99, S 8, H M 296838, I/A 8 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-28
Capital Anterior: | 63.210,00 | Euros |
Aumento de capital: | 13.549.641,42 | Euros |
Capital Actual: | 13.612.851,42 | Euros |
Porcentaje: | 21.435,91 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17309 , F 36, S 8, H M 296838, I/A 7 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28
- C/ JOSE ABASCAL 58 6º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17309 , F 36, S 8, H M 296838, I/A 6 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-17-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096, L 2009, F 147, S 8, H MA 57450, I/A 8 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-29
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096, L 2009, F 147, S 8, H MA 57450, I/A 8 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-29