SOCIALIZER SL - EXTINGUIDA
Dirección social RONDA DE NARCISO MONTURIOL ESTARELLES 17 1 2
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social SOCIALIZER SL
CIF B98306616
Capital Social 201090.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 01/12/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor Moliner Medina David
VINCULACIONES DE SOCIALIZER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIALIZER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hercules Vila Juan Enrique | Administrador Solidario | 07/03/2011 | 16/02/2016 |
Moliner Medina David | Auditor | 07/05/2012 | 16/02/2016 |
Perez Rodriguez Jose Manuel | Administrador Solidario | 07/03/2011 | 16/02/2016 |
Suria Mateu Eva Teresa | Administrador Solidario | 14/03/2014 | 16/02/2016 |
Tello Font Jose Ignacio | Administrador Solidario | 07/03/2011 | 10/02/2012 |
ACTOS BORME DE SOCIALIZER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9289, L 6571, F 161, S 8, H V 142475, I/A 10 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SOCIALIZER SL
Nif:B98306616
Solicitud de declaración
Juzgado:MERCANTIL DE VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:24/06/2014
Número Procedimiento Concursal:747/2014
Datos Registrales:
Tomo:
9289
Libro:
6571
Folio:
161
Hoja:
8-142475
Inscripción:
10
Fecha Inscripción16/02/2016
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9289, L 6571, F 161, S 8, H V 142475, I/A 10 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SOCIALIZER SL
Nif:B98306616
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:MERCANTIL DE VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:24/06/2014
Número Procedimiento Concursal:747/2014
Datos Registrales:
Tomo:
9289
Libro:
6571
Folio:
161
Hoja:
8-142475
Inscripción:
10
Fecha Inscripción16/02/2016
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9289, L 6571, F 161, S 8, H V 142475, I/A 10 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9289, L 6571, F 161, S 8, H V 142475, I/A 10 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9289, L 6571, F 161, S 8, H V 142475, I/A 9 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-46
- RONDA DE NARCISO MONTURIOL ESTARELLES 17 1 2 (PATERNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9289, L 6571, F 161, S 8, H V 142475, I/A 8 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-46
Capital Anterior: | 130.939,00 | Euros |
Aumento de capital: | 70.151,00 | Euros |
Capital Actual: | 201.090,00 | Euros |
Porcentaje: | 53,58 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9289, L 6571, F 161, S 8, H V 142475, I/A 8 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-46
Capital Anterior: | 123.024,00 | Euros |
Aumento de capital: | 7.915,00 | Euros |
Capital Actual: | 130.939,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9289, L 6571, F 161, S 8, H V 142475, I/A 7 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-46
Capital Anterior: | 93.024,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 123.024,00 | Euros |
Porcentaje: | 32,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9289, L 6571, F 160, S 8, H V 142475, I/A 6 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-46
Capital Anterior: | 68.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 25.024,00 | Euros |
Capital Actual: | 93.024,00 | Euros |
Porcentaje: | 36,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9289, L 6571, F 160, S 8, H V 142475, I/A 5 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-46