SOCARIES SL - EXTINGUIDA
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social SOCARIES SL
CIF B30031330
Actividad Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOCARIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCARIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elena Jimenez Hurtado | Secretario | 03/09/2019 | 12/07/2022 |
Elena Jimenez Hurtado | Consejero | 03/09/2019 | 12/07/2022 |
Francisco Cano Jimenez | Consejero Delegado Solidario | 12/07/2022 | |
Francisco Cano Jimenez | Consejero | 12/07/2022 | |
Francisco Cano Jimenez | Vicepresidente | 12/07/2022 | |
Fulgencio Fernandez Lopez | Liquidador Unico | 12/07/2022 | 12/07/2022 |
Fulgencio Fernandez Lopez | Presidente | 12/07/2022 | |
Fulgencio Fernandez Lopez | Consejero Delegado Solidario | 12/07/2022 | |
Fulgencio Fernandez Lopez | Consejero | 12/07/2022 | |
Marina Varela Nuñez | Auditor | 12/06/2018 | 12/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCARIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 82, S 8, H MU 3489, I/A 13 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 82, S 8, H MU 3489, I/A 13 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 82, S 8, H MU 3489, I/A 13 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-30
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 82, S 8, H MU 3489, I/A 13 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-30
Consejero Delegado Solidario
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 82, S 8, H MU 3489, I/A 13 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 82, S 8, H MU 3489, I/A 11 a (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-30
- CAMBIO DE LA LETRA DEL CIF SIENDO EL NUEVO B30031330
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 82, S 8, H MU 3489, I/A 12 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-30
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 82, S 8, H MU 3489, I/A 11 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-30
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 82, S 8, H MU 3489, I/A 11 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-30
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 82, S 8, H MU 3489, I/A 9 a (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-30