SOBIL VENTURES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Brouard Santiago, 5
Código Postal 48012
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social SOBIL VENTURES SL
CIF B95868790
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Edición de videojuegos
Fecha de Constitución 16/01/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SOBIL VENTURES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOBIL VENTURES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cearsolo Cabrejas Mikel | Administrador Solidario | 12/01/2017 | 22/01/2024 |
Cearsolo Cabrejas Mikel | Liquidador | 22/01/2024 | 22/01/2024 |
Martinez Lopez De Guereña Jon Iñaki | Administrador Solidario | 12/01/2017 | 22/01/2024 |
Martinez Lopez De Guereña Jon Iñaki | Liquidador | 22/01/2024 | 22/01/2024 |
ACTOS BORME DE SOBIL VENTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5668 , F 51, S 8, H BI 69163, I/A 2 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5668 , F 51, S 8, H BI 69163, I/A 2 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5668 , F 51, S 8, H BI 69163, I/A 2 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5668 , F 51, S 8, H BI 69163, I/A 2 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5668 , F 50, S 8, H BI 69163, I/A 1 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-48
Dirección:C/ SANTIAGO BROUARD 5 6º E (BILBAO)
Comienzo de operaciones:16/01/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:5821 Edición de videojuegos; 6201 Actividades de programación informática; 8559 Otra educación n. c. o. p.;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5668 , F 50, S 8, H BI 69163, I/A 1 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-48