SOBARRIBA LEON CINCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOBARRIBA LEON CINCO SL
CIF B24552929
Fecha de Constitución 06/02/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ADMIRALTY INVESTMENTS HOLDCO 4 SL
Propietario VE HOLDCO SPV 31 SL
VINCULACIONES DE SOBARRIBA LEON CINCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOBARRIBA LEON CINCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMIRALTY INVESTMENTS HOLDCO 4 SL | Administrador Unico | 29/09/2017 | 12/02/2018 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 09/10/2017 | 12/02/2018 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 09/10/2017 | 12/02/2018 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Solidario | 09/10/2017 | 12/02/2018 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado Solidario | 09/10/2017 | 12/02/2018 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado Solidario | 09/10/2017 | 12/02/2018 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado Solidario | 09/10/2017 | 12/02/2018 |
VE HOLDCO SPV 31 SL | Socio Unico | 29/09/2017 | 12/02/2018 |
Lopez Garcia Jesus | Apoderado | 09/10/2017 | |
Gonzalez Calleja Jesus | Administrador Unico | 19/04/2016 | 29/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOBARRIBA LEON CINCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36435 , F 157, S 8, H M 654615, I/A 4 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36435 , F 157, S 8, H M 654615, I/A 4 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36435 , F 154, S 8, H M 654615, I/A 3 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36435 , F 154, S 8, H M 654615, I/A 3 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
- C/ JENNER 3 4º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36435 , F 154, S 8, H M 654615, I/A 2 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36435 , F 154, S 8, H M 654615, I/A 2 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 167, S 8, H LE 17876, I/A 5 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 167, S 8, H LE 17876, I/A 5 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-24
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 167, S 8, H LE 17876, I/A 5 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 167, S 8, H LE 17876, I/A 4 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-24