SMSPUBLI MOBILE MARKETING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 453
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SMSPUBLI MOBILE MARKETING SL
CIF B92977461
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 01/01/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Love Geoffrey Adrian
Propietario COMMIFY IBERIA SL
VINCULACIONES DE SMSPUBLI MOBILE MARKETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SMSPUBLI MOBILE MARKETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buron Laurent | Secretario | 09/08/2018 | 21/08/2019 |
Buron Laurent | Consejero Delegado Mancomunado | 09/08/2018 | 21/08/2019 |
Buron Laurent | Consejero | 09/08/2018 | 21/08/2019 |
COMMIFY IBERIA SL | Socio Unico | 25/07/2017 | 21/08/2019 |
Conde O'donnell Oscar | Apoderado | 25/07/2017 | 21/08/2019 |
Espada Susino Ignacio | Apoderado Solidario | 10/12/2018 | 21/08/2019 |
Love Geoffrey Adrian | Presidente | 09/08/2018 | 21/08/2019 |
Love Geoffrey Adrian | Consejero Delegado Mancomunado | 09/08/2018 | 21/08/2019 |
Love Geoffrey Adrian | Consejero | 09/08/2018 | 21/08/2019 |
Robinson Hayden | Consejero Delegado Mancomunado | 09/08/2018 | 21/08/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SMSPUBLI MOBILE MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46580 , F 150, S 8, H B 524497, I/A 7 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46580 , F 149, S 8, H B 524497, I/A 6 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
- AV DIAGONAL Num.453 P.2 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46580 , F 149, S 8, H B 524497, I/A 5 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-08
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4599, L 3507, F 122, S 8, H MA 99957, I/A 4 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-29
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4599, L 3507, F 122, S 8, H MA 99957, I/A 4 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4599, L 3507, F 122, S 8, H MA 99957, I/A 4 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4599, L 3507, F 121, S 8, H MA 99957, I/A 3 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4599, L 3507, F 121, S 8, H MA 99957, I/A 2 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4599, L 3507, F 121, S 8, H MA 99957, I/A 2 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4599, L 3507, F 121, S 8, H MA 99957, I/A 2 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-29