SMMART MARKETING CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria Luna, 11
Código Postal 50018
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social SMMART MARKETING CONSULTING SL
CIF B99260788
Capital Social 4006.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 09/10/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SMMART MARKETING CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SMMART MARKETING CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Morte Antonio | Presidente | 22/12/2009 | 27/12/2012 |
Garcia Morte Antonio | Consejero Delegado | 22/12/2009 | 27/12/2012 |
Garcia Morte Antonio | Consejero | 22/12/2009 | 27/12/2012 |
Garcia Morte Antonio | Liquidador Mancomunado | 27/12/2012 | 27/12/2012 |
Garcia Morte Iñigo | Secretario | 22/12/2009 | 27/12/2012 |
Garcia Morte Iñigo | Consejero | 22/12/2009 | 27/12/2012 |
Garcia Morte Iñigo | Liquidador Mancomunado | 27/12/2012 | 27/12/2012 |
Garcia Viartola Francisco Javier | Consejero | 22/12/2009 | 27/12/2012 |
Garcia Viartola Francisco Javier | Liquidador Mancomunado | 27/12/2012 | 27/12/2012 |
Gomez Salvador Anacleto | Vicepresidente | 22/12/2009 | 03/09/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SMMART MARKETING CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 158, S 8, H Z 49432, I/A 3 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 158, S 8, H Z 49432, I/A 3 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-50
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 158, S 8, H Z 49432, I/A 3 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 158, S 8, H Z 49432, I/A 3 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-50
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 158, S 8, H Z 49432, I/A 2 (03/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-50
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 156, S 8, H Z 49432, I/A 1 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-50
Dirección:C/ MARIA DE LUNA 11 - POLIGONO ACTUR (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:09/10/09
Capital:4.006,00 Euros
Objeto social:Desarrollo de plataformas para la monitorización y mejora de la reputaciónde empresas, marcas, servicios, productos o entidades o sujetos de cualquier naturaleza en los medios digitales, blogosfera, buscadores y redes sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 156, S 8, H Z 49432, I/A 1 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-50