SMILERIDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Solsona, 17
Código Postal 08173
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social SMILERIDING SL
CIF B66043670
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 15/05/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SMILERIDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SMILERIDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ilya Rouss | Liquidador | 22/11/2019 | 23/07/2020 |
Santiago Fariñas Oscar | Administrador Unico | 16/05/2013 | 22/11/2019 |
ACTOS BORME DE SMILERIDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43772 , F 2, S 8, H B 437848, I/A 4 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43772 , F 2, S 8, H B 437848, I/A 4 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43772 , F 2, S 8, H B 437848, I/A 3 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: LIZARD HOLDING S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43772 , F 2, S 8, H B 437848, I/A 3 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43772 , F 2, S 8, H B 437848, I/A 3 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43772 , F 2, S 8, H B 437848, I/A 3 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
- AMPLIAR A:EL COMERCIO AL POR MAYOR,IMPORTACION Y EXPORTACION DE VEHICULOS DE MOVILIDAD PERSONAL,Y SUS RECAMBIOS Y ACCESORIOS.EL COMERCIO AL POR MAYOR,IMPORTACION Y EXPORTACION DE MATERIAL DEPORTIVO.OPERADOR DE .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43772 , F 1, S 8, H B 437848, I/A 2 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43772 , F 1, S 8, H B 437848, I/A 1 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08
Dirección:CL SOLSONA Num.17 P.BJ PTA.4 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:15/05/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR,IMPORTACION Y EXPORTACION, DE BICICLETAS Y SUS RECAMBIOS Y ACCESORIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43772 , F 1, S 8, H B 437848, I/A 1 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08