SMERLING CELENTANO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Adria Gual, 4
Código Postal 08173
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SMERLING CELENTANO SL
CIF B64264567
Actividad Fabricación de productos electrónicos de consumo
Fecha de Constitución 23/06/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SMERLING CELENTANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SMERLING CELENTANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Axel Lescano | Administrador Unico | 20/10/2014 | 17/12/2020 |
Axel Lescano | Liquidador | 17/12/2020 | 17/12/2020 |
Andrea Ruth Smerling | Administrador Unico | 28/07/2009 | 14/10/2013 |
Andrea Laura Delbono | Administrador Unico | 28/07/2009 |
ACTOS BORME DE SMERLING CELENTANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38816 , F 22, S 8, H B 336606, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38816 , F 22, S 8, H B 336606, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38816 , F 22, S 8, H B 336606, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-08
- CL ADRIA GUAL Num.4 P.2 PTA.2 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38816 , F 21, S 8, H B 336606, I/A 4 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: AXEL LESCANO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38816 , F 21, S 8, H B 336606, I/A 4 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38816 , F 21, S 8, H B 336606, I/A 4 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38816 , F 21, S 8, H B 336606, I/A 3 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-17-08
- CL REIG I BONET Num.4 P.BJ PTA.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38816 , F 21, S 8, H B 336606, I/A 2 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-08