SMART SEEKER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bonastruc de Porta, 29
Código Postal 17001
Municipio Girona
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SMART SEEKER SL
CIF B65924904
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/12/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SMART SEEKER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SMART SEEKER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Luis De La Rosa Esteva | Apoderado | 10/07/2014 | 09/01/2020 |
Margalida Deya Ferrer | Liquidador | 09/01/2020 | 09/01/2020 |
Margalida Deya Ferrer | Administrador Unico | 16/11/2017 | 09/01/2020 |
Deya Ripoll Jaime | Administrador Unico | 24/07/2013 | 16/11/2017 |
Jaime Deya Ripoll | Administrador Unico | 16/11/2017 | |
Josep Lluis De La Rosa Esteva | Apoderado | 19/11/2015 | |
Padulles Capdevila Martin | Administrador Unico | 12/12/2012 | 24/07/2013 |
ACTOS BORME DE SMART SEEKER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 63, S 8, H GI 55122, I/A 8 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 63, S 8, H GI 55122, I/A 8 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 63, S 8, H GI 55122, I/A 8 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 63, S 8, H GI 55122, I/A 8 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 63, S 8, H GI 55122, I/A 8 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-17
- C/ BONASTRUC DE PORTA 29 2 (GIRONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 63, S 8, H GI 55122, I/A 7 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 63, S 8, H GI 55122, I/A 7 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 63, S 8, H GI 55122, I/A 7 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 63, S 8, H GI 55122, I/A 6 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 63, S 8, H GI 55122, I/A 5 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-17