SMART MOSAIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ferrocarril, 33
Código Postal 12550
Municipio Almassora
Provincia Castellón/Castello
Razón Social SMART MOSAIC SL
CIF B12909263
Capital Social 42000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 14/05/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SMART MOSAIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SMART MOSAIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muci Salvatore | Administrador Unico | 14/09/2016 | 18/02/2022 |
Muci Salvatore | Liquidador | 18/02/2022 | 18/02/2022 |
Lopez Garcia Ramon Antonio | Administrador Mancomunado | 30/10/2014 | 14/09/2016 |
Muci Salvatore | Administrador Mancomunado | 30/10/2014 | 14/09/2016 |
Lopez Garcia Ramon Antonio | Administrador Solidario | 12/06/2013 | 30/10/2014 |
Muci Salvatore | Administrador Solidario | 12/06/2013 | 30/10/2014 |
Moreno Sebastian Martin | Administrador Solidario | 12/06/2013 | 20/11/2013 |
ACTOS BORME DE SMART MOSAIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624, L 1186, F 12, S 8, H CS 35512, I/A 6 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624, L 1186, F 12, S 8, H CS 35512, I/A 6 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624, L 1186, F 12, S 8, H CS 35512, I/A 6 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624, L 1186, F 12, S 8, H CS 35512, I/A 6 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624, L 1186, F 12, S 8, H CS 35512, I/A 5 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624, L 1186, F 12, S 8, H CS 35512, I/A 5 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624, L 1186, F 12, S 8, H CS 35512, I/A 5 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624, L 1186, F 11, S 8, H CS 35512, I/A 4 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624, L 1186, F 11, S 8, H CS 35512, I/A 4 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624, L 1186, F 11, S 8, H CS 35512, I/A 4 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-12