SMART EXERCISE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Caldereria Nueva, 2
Código Postal 18010
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social SMART EXERCISE SL
CIF B19593748
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 28/08/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SMART EXERCISE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SMART EXERCISE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carlos Lloret Michan | Administrador Solidario | 16/11/2023 | |
Carlos Lloret Michan | Liquidador Solidario | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
Lloret Michan Carlos | Administrador Solidario | 25/09/2015 | 16/11/2023 |
Manuel Martin Olvera | Liquidador Solidario | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
Manuel Martin Olvera | Administrador Solidario | 16/11/2023 | |
Martin Olvera Manuel | Administrador Solidario | 25/09/2015 | 16/11/2023 |
INVERSIONES JAVIER ULECIA SL | Administrador Unico | 03/02/2012 | 24/10/2013 |
Sanz Cachon Gonzalo | Liquidador | 24/10/2013 | 24/10/2013 |
Ulecia Rodriguez Francisco Javier | Representante | 03/02/2012 | 24/10/2013 |
ACTOS BORME DE SMART EXERCISE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 10, S 8, H GR 47453, I/A 2 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-18
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 10, S 8, H GR 47453, I/A 2 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 10, S 8, H GR 47453, I/A 2 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-18
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 10, S 8, H GR 47453, I/A 2 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 9, S 8, H GR 47453, I/A 1 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-18
Dirección:C/ CALDERERIA NUEVA 2-1º (GRANADA)
Comienzo de operaciones:28/08/15
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Asesoramiento profesional sobre ejercicio físico en diferentes ámbitos -alto rendimiento,salud,calidad de vida,ámbito clínico-.Formación especializada en el ámbito del ejercicio físico,y la salud.Gestión profesional de unidades de intervención mediante ejercicio físico en diferentes poblaciones...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 9, S 8, H GR 47453, I/A 1 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29541 , F 139, S 8, H M 531653, I/A 2 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29541 , F 139, S 8, H M 531653, I/A 2 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29541 , F 139, S 8, H M 531653, I/A 2 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29541 , F 139, S 8, H M 531653, I/A 2 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-28