SMART DIGITAL BOARDS BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Via Augusta, 15
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SMART DIGITAL BOARDS BARCELONA SL
CIF B67480137
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/07/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SMART DIGITAL BOARDS BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SMART DIGITAL BOARDS BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Meneses Bote Juan | Administrador Unico | 17/03/2020 | 09/01/2024 |
Meneses Bote Juan | Liquidador | 09/01/2024 | 09/01/2024 |
Rodelas Garcia Nuria | Administrador Unico | 17/01/2020 | 17/03/2020 |
Rodelas Garcia Marta | Administrador Unico | 26/08/2019 | 17/01/2020 |
ACTOS BORME DE SMART DIGITAL BOARDS BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47027 , F 116, S 8, H B 538589, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47027 , F 116, S 8, H B 538589, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47027 , F 116, S 8, H B 538589, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47027 , F 116, S 8, H B 538589, I/A 3 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47027 , F 116, S 8, H B 538589, I/A 3 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
- AV VIA AUGUSTA NUM.15-25 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47027 , F 115, S 8, H B 538589, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47027 , F 115, S 8, H B 538589, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47027 , F 115, S 8, H B 538589, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47027 , F 115, S 8, H B 538589, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MARTA RODELAS GARCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47027 , F 115, S 8, H B 538589, I/A 1 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-08