SMART CENTER 360 GRADOS SL - EXTINGUIDA
Razón Social SMART CENTER 360 GRADOS SL
CIF B87177796
Capital Social 3500.0 Euros
Fecha de Constitución 23/12/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bejar Fernandez Luis
VINCULACIONES DE SMART CENTER 360 GRADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SMART CENTER 360 GRADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bejar Fernandez Luis | Liquidador | 20/12/2017 | 20/12/2017 |
Bejar Fernandez Luis | Socio Unico | 08/01/2015 | 20/12/2017 |
Bejar Fernandez Luis | Administrador Unico | 08/01/2015 | 20/12/2017 |
ACTOS BORME DE SMART CENTER 360 GRADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33013 , F 102, S 8, H M 594285, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33013 , F 102, S 8, H M 594285, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33013 , F 102, S 8, H M 594285, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33013 , F 102, S 8, H M 594285, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33013 , F 100, S 8, H M 594285, I/A 1 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33013 , F 100, S 8, H M 594285, I/A 1 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Dirección:CTRA DE HUMERA 9 (MADRID)
Comienzo de operaciones:23/12/14
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:La intermediación comercial. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social, algún título profesional o autorización administrativa, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente la requerida titulación,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33013 , F 100, S 8, H M 594285, I/A 1 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28