SKYFRUIT ETVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Asturias, 33
Código Postal 28248
Municipio Hoyo de Manzanares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SKYFRUIT ETVE SL
CIF B85886620
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 15/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario NOWERY SA
VINCULACIONES DE SKYFRUIT ETVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SKYFRUIT ETVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cecchetto Massini Tamara Takako | Liquidador | 22/01/2015 | 22/01/2015 |
LARIA GESTION SL | Administrador Unico | 23/02/2010 | 22/01/2015 |
Laria Rajneri Aleardo Fernando | Representante | 23/02/2010 | 22/01/2015 |
NOWERY SA | Socio Unico | 23/02/2010 | 22/01/2015 |
Sanchez Federico Hugo | Apoderado | 12/03/2010 | 22/01/2015 |
Sanchez Hugo Osvaldo | Apoderado | 12/03/2010 | 22/01/2015 |
ACTOS BORME DE SKYFRUIT ETVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27490 , F 129, S 8, H M 495340, I/A 3 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27490 , F 129, S 8, H M 495340, I/A 3 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27490 , F 129, S 8, H M 495340, I/A 3 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27490 , F 129, S 8, H M 495340, I/A 3 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27490 , F 129, S 8, H M 495340, I/A 2 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27490 , F 127, S 8, H M 495340, I/A 1 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27490 , F 127, S 8, H M 495340, I/A 1 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-28
Dirección:AVDA DE ASTURIAS 33 (HOYO DE MANZANARES)
Comienzo de operaciones:15/02/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD DE GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOSFONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27490 , F 127, S 8, H M 495340, I/A 1 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-28