SKY LINE GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alfredo Mira Gran, 4
Código Postal 03202
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social SKY LINE GESTION SL
CIF B54593165
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 25/10/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Jimenez Enrique Manuel
VINCULACIONES DE SKY LINE GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SKY LINE GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Jimenez Enrique Manuel | Administrador Unico | 22/03/2013 | 16/11/2021 |
Fernandez Jimenez Enrique Manuel | Socio Unico | 22/03/2013 | 16/11/2021 |
Olaya Castaño Erika Yuliana | Socio Unico | 23/02/2012 | 22/03/2013 |
Olaya Castaño Erika Yuliana | Administrador Unico | 23/02/2012 | 22/03/2013 |
Garcia Perez Jorge Alejandro | Administrador Unico | 02/11/2011 | 23/02/2012 |
ACTOS BORME DE SKY LINE GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 38, S 8, H A 127404, I/A 4 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SKY LINE GESTION SL
Nif:B54593165
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:JOSE LUIS FORTEA GORBE
Fecha de Resolución:24/09/2021
Número Procedimiento Concursal:638/2021
Datos Registrales:
Tomo:
3560
Libro:
0
Folio:
38
Hoja:
8-127404
Inscripción:
4
Fecha Inscripción16/11/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 38, S 8, H A 127404, I/A 4 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SKY LINE GESTION SL
Nif:B54593165
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:JOSE LUIS FORTEA GORBE
Fecha de Resolución:24/09/2021
Número Procedimiento Concursal:638/2021
Datos Registrales:
Tomo:
3560
Libro:
0
Folio:
38
Hoja:
8-127404
Inscripción:
4
Fecha Inscripción16/11/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 38, S 8, H A 127404, I/A 4 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 38, S 8, H A 127404, I/A 4 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 37, S 8, H A 127404, I/A 3 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 37, S 8, H A 127404, I/A 3 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-03
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 37, S 8, H A 127404, I/A 3 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-03
- 1. Estudio, promoción y realización de proyectos y ejecución de toda clasede obras de construcción, mejora y conservación, tanto privadas como públicas, por cuenta propia o ajena, sean o no protección oficial. 2. La intermediación en la prestación de servicios profesionales en el campo de la ingeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 37, S 8, H A 127404, I/A 2 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-03
- C/ ALFREDO MIRA GRAN 4 (ELCHE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 37, S 8, H A 127404, I/A 2 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 37, S 8, H A 127404, I/A 2 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-03