SKELLIG INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 93
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SKELLIG INVESTMENTS SL
CIF B88557517
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/12/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario HOSTELS SPANISH HOLDCO SL
VINCULACIONES DE SKELLIG INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SKELLIG INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCEM REAL ESTATE SL | Liquidador | 31/08/2024 | 31/08/2024 |
Fitoussi Ep. Petit Jean De Marcilly Marie Anne Mai | Apoderado Solidario | 06/02/2020 | 31/08/2024 |
Hatchwell Altaras David | Administrador Solidario | 05/02/2020 | 31/08/2024 |
HOSTELS SPANISH HOLDCO SL | Socio Unico | 05/02/2020 | 31/08/2024 |
Menis Dyksztein Paula | Apoderado Solidario | 06/02/2020 | 31/08/2024 |
Stemmler Tobias | Apoderado Solidario | 06/02/2020 | 31/08/2024 |
Toledano Edery Estefano Sam | Representante | 31/08/2024 | 31/08/2024 |
Toledano Edery Estefano Sam | Administrador Solidario | 28/05/2024 | 31/08/2024 |
Zang Natalia | Apoderado Solidario | 06/02/2020 | 31/08/2024 |
Ballesteros Pozanco Jose Manuel | Administrador Solidario | 05/02/2020 | 28/05/2024 |
ACTOS BORME DE SKELLIG INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 713928,713927, I/ 4 (31/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 713928,713927, I/ 4 (31/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 713928,713927, I/ 4 (31/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 713928,713927, I/ 4 (31/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 713928,713927, I/ 3 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 713928,713927, I/ 3 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40176 , F 141, S 8, H M 713928,713927, I/ 2 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40176 , F 140, S 8, H M 713928,713927, I/ 1 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40176 , F 140, S 8, H M 713928,713927, I/ 1 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA, Nº 93, 9º. C.P. 28046 (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/12/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRA Y VENTA DE SOLARES, TERRENOS Y TOA CLASE DE FINCAS RUSTICAS, URBANAS, PISOS LOCALES, APARTAMENTOS E INMUEBLES EN GENERAL. LA URBANIZACION, PARCELACION Y REPARCELACION DE TERRENOS. LA CONSTRUCCION POR CUENTA PROPIA O AJENA DE TODA CLASE DE INMUEBLES Y A REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS PUB
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40176 , F 140, S 8, H M 713928,713927, I/ 1 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28