SKANDIA INVEST SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SKANDIA INVEST SA
VINCULACIONES DE SKANDIA INVEST SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SKANDIA INVEST SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Allo Maneiro Isabel | Apoderado | 22/06/2009 | 29/11/2010 |
Andersson Maarten | Apoderado | 22/06/2009 | 29/11/2010 |
Bourgogne Aurelie | Apoderado | 22/06/2009 | 29/11/2010 |
Cerezo Diez Salvador | Apoderado | 27/01/2009 | 29/11/2010 |
Dahan Xavier | Apoderado Mancomunado | 24/03/2009 | 29/11/2010 |
Dahan Xavier | Apoderado | 22/06/2009 | 29/11/2010 |
De Jesus Sophie | Apoderado | 22/06/2009 | 29/11/2010 |
Diez Brezmes Ana Maria | Apoderado Mancomunado | 24/03/2009 | 29/11/2010 |
Diez Brezmes Ana Maria | Apoderado | 22/06/2009 | 29/11/2010 |
Donders Hein | Apoderado Mancomunado | 24/03/2009 | 29/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SKANDIA INVEST SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25811 , F 189, S 8, H M 465180, I/A 7 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Allo Maneiro Isabel
- Andersson Maarten
- Bourgogne Aurelie
- Cerezo Diez Salvador
- Dahan Xavier
- De Jesus Sophie
- Diez Brezmes Ana Maria
- Donders Hein
- Eteve Catherine
- Genaro Carrera Francisco Manuel
- Guerra Valenzuela Eva
- Guilloux Philippe
- Hernandez Del Bosque David
- Martinez Olivier
- Morso Pelaez Jose Ramon
- Navarrete Iacobi Susana
- Reinhard Dominique
- Yebra Lopez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25811 , F 189, S 8, H M 465180, I/A 7 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25811 , F 189, S 8, H M 465180, I/A 7 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25811 , F 188, S 8, H M 465180, I/A 6 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25811 , F 187, S 8, H M 465180, I/A 5 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25811 , F 186, S 8, H M 465180, I/A 4 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25811 , F 186, S 8, H M 465180, I/A 3 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25811 , F 185, S 8, H M 465180, I/A 2 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28