SJ TRANS CASTILLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Josep Castells, 28
Código Postal 08830
Municipio Sant Boi de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SJ TRANS CASTILLO SL
CIF B59549196
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SJ TRANS CASTILLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SJ TRANS CASTILLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gimeno Valentin Gamazo Jacinto | Administrador Concursal | 28/06/2022 | 25/01/2023 |
Lopez Rodriguez Josefa | Administrador Unico | 29/06/2020 | 28/06/2022 |
Castillo Barbera Salvador Ramon | Administrador | 19/08/2019 |
ACTOS BORME DE SJ TRANS CASTILLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20583 , F 212, S 8, H B 9819, I/A 12 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 441/2020, AUTO FIRME DE FECHA 18/10/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20583 , F 212, S 8, H B 9819, I/A 12 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20583 , F 212, S 8, H B 9819, I/A 12 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20583 , F 210, S 8, H B 9819, I/A 11 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 441/2020, AUTOS FIRMES DE FECHA 09/03/2020: DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD; Y 02/10/2020: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20583 , F 210, S 8, H B 9819, I/A 11 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20583 , F 210, S 8, H B 9819, I/A 11 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20583 , F 210, S 8, H B 9819, I/A 11 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20583 , F 210, S 8, H B 9819, I/A 10 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20583 , F 210, S 8, H B 9819, I/A 9 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
- CL DOCTOR JOSEP CASTELLS,28-B (SANT BOI DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20583 , F 210, S 8, H B 9819, I/A 8 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08