SITULSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Sunyer, 37
Código Postal 43202
Municipio Reus
Provincia Tarragona
Razón Social SITULSA SL
CIF B43911072
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 14/06/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SITULSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SITULSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Badia Bernaus Maria Cinta | Apoderado | 23/03/2010 | 15/03/2021 |
Pujol Badia Albert | Administrador Unico | 03/12/2014 | 15/03/2021 |
Pujol Badia Albert | Liquidador | 15/03/2021 | 15/03/2021 |
Moran Carracedo Gabriela | Administrador Unico | 03/12/2014 |
ACTOS BORME DE SITULSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 90, S 8, H T 36981, I/A 5 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 90, S 8, H T 36981, I/A 5 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 90, S 8, H T 36981, I/A 5 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 90, S 8, H T 36981, I/A 5 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 90, S 8, H T 36981, I/A 4 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 90, S 8, H T 36981, I/A 4 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 87, S 8, H T 36981, I/A 3 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-178-43