SITIO DEL GOLF SA - EXTINGUIDA
Municipio Mijas
Provincia Málaga
Razón Social SITIO DEL GOLF SA
CIF A29233772
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SITIO DEL GOLF SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SITIO DEL GOLF SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATEALSA SL | Consejero | 27/07/2015 | 05/04/2022 |
MATEALSA SL | Vicepresidente | 27/07/2015 | 05/04/2022 |
Mateos Pheiler Carlos | Apoderado | 05/04/2022 | |
Mateos Pheiler Carlos | Liquidador | 05/04/2022 | 05/04/2022 |
Mateos Pheiler Carlos | Presidente | 27/07/2015 | 05/04/2022 |
Mateos Pheiler Carlos | Consejero | 27/07/2015 | 05/04/2022 |
Mateos Pheiler Carlos | Consejero Delegado | 27/07/2015 | 05/04/2022 |
Parga Gallardo Rafael | Consejero | 27/07/2015 | 05/04/2022 |
Parga Gallardo Rafael | Secretario | 27/07/2015 | 05/04/2022 |
Mateos Pheiler Carlos | Consejero Delegado | 27/05/2010 | 27/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SITIO DEL GOLF SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467, L 380, F 83, S 8, H MA 14381, I/A 10 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-29
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467, L 380, F 83, S 8, H MA 14381, I/A 10 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467, L 380, F 83, S 8, H MA 14381, I/A 10 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467, L 380, F 83, S 8, H MA 14381, I/A 10 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467, L 380, F 83, S 8, H MA 14381, I/A 10 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467, L 380, F 82, S 8, H MA 14381, I/A 9 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467, L 380, F 82, S 8, H MA 14381, I/A 8 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467, L 380, F 82, S 8, H MA 14381, I/A 8 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-154-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-207-29